ymddiriedolwyr NORFOLK COMMUNITY LAW SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1069066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Blunden | Cadeirydd | 29 September 2014 |
|
|
||||
Lisa Suzanne Dade | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Helen Frances Toussaint-Jackson | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Janka Dorothy Rodziewicz | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Aqmar Batrisyia Binti Zakaria | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Jane Higgs | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Naomi Claire Newell | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Sally Fiona Davenport | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Robert Thomas Tiffen | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
David John Butler | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
PAUL KENNETH STEWARD | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.