Dogfen lywodraethu AGE UK NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1067881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 OCTOBER 1997 AS AMENDED 16 NOVEMBER 2005 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26 AUGUST 2010 as amended on 17 Jan 2019 as amended on 17 Jan 2019 as amended on 05 Apr 2022 as amended on 15 Sep 2022 as amended on 02 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN AND AROUND NOTTINGHAM AND NOTTINGHAMSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.