Hanes ariannol A.B. PLUS LIMITED
Rhif yr elusen: 1068191
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.69k | £55.92k | £98.35k | £104.02k | £113.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.30k | £69.21k | £100.10k | £110.06k | £105.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £79.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.