ymddiriedolwyr SURVIVE (SUPPORT FOR SURVIVORS OF RAPE AND SEXUAL ABUSE)
Rhif yr elusen: 1069129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Morgan | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||
Laura Jayne Sowerby | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
David Raine | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Lionel Myers | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Sally King | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Evelyn Suzanne Hodgson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.