WAKEFIELD PRISON VISITS CHILDREN'S PLAY FACILITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide play opportunities for children and young people visiting HMP Wakefield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | 31/07/2005 | 31/07/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.00k | £20.81k | £80.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.01k | £33.28k | £51.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | 25 Gorffennaf 2008 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 31 Mai 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 31 Mai 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2005 | 23 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2005 | 23 Mai 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN VISITING WAKEFIELD PRISON OF ALL ABILITIES AND CULTURES THROUGH THE PROVISION OF SAFE AND STIMULATING RECREATIONAL AND ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window