LINCOLN CHRISTIANS IN MISSION

Rhif yr elusen: 1068114
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides dissemination and co-ordination of Christian education and religious activities in Lincoln and the surrounding area particularly across the Christian denominations. Assists the launch of Trustee-selected projects with launch funding or loans, and monitors their progress. Current support activity is for launch of Lincoln Street Pastors, Lincolnshire Youth Mission, and The Bank Lincoln

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 October 2014

Cyfanswm incwm: £1,804
Cyfanswm gwariant: £1,804

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
  • 10 Mawrth 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • JUST 10 LINCOLNSHIRE 2005 (Enw gwaith)
  • LCIM (Enw gwaith)
  • LINCOLN CHURCHES TOGETHER IN MISSION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 02/10/2014
Cyfanswm Incwm Gros £10.42k £31.87k £20.40k £17.20k £1.80k
Cyfanswm gwariant £7.95k £35.35k £5.14k £32.32k £1.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 02 Hydref 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 02 Hydref 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 02 Hydref 2014 03 Mawrth 2016 214 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 02 Hydref 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 21 Mai 2015 110 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 15 Rhagfyr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 17 Rhagfyr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 28 Tachwedd 2013 Ar amser