SOUTHWARK CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1069914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The trust exists to support the work of Southwark Cathedral by funding outreach and mission work in the parish and wider Diocese of Southwark, providing ongoing funding for the Cathedral's three choirs (boys, girls and young adults) and to meet the costs of a major programme of refurbishment of the Cathedral Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £27,729
Cyfanswm gwariant: £144,780

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • SOUTHWARK CATHEDRAL MILLENNIUM TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Very Revd Dr Mark Oakley Ymddiriedolwr 05 March 2024
THE FRIENDS OF SOUTHWARK CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOUTHWARK CATHEDRAL EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Jonathan Sedgwick Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Richard Cornwell Ymddiriedolwr 01 June 2023
SOUTHWARK CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Lotwina Farodoye Ymddiriedolwr 01 June 2023
SOUTHWARK CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP STURROCK Ymddiriedolwr 06 March 2013
SOUTHWARK CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Page Ymddiriedolwr 13 June 2011
LAUNDE ABBEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.29k £44.79k £42.81k £13.10k £27.73k
Cyfanswm gwariant £93.35k £69.21k £97.26k £78.82k £144.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Southwark Cathedral Office
Montague Chambers
Montague Close
LONDON
SE1 9DA
Ffôn:
02073676726
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael