Birmingham Hodge Hill Congregation of Jehovahs Witnesses
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging meetings for public worship, which includes bible education and training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the congregation area. Distributing bibles and other religious literatures also giving pastoral assistance to the congregation and the wider community. All of these services and facilities are provided without charge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- BIRMINGHAM KINGSHURST CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES (Enw gwaith)
- BIRMINGHAM HODGEHILL CONGREGATION OF JEHOVAHS WITNESSES (Enw blaenorol)
- BIRMINGHAM, KINGSHURST CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £10.22k | £19.25k | £12.69k | £10.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18k | £10.16k | £7.49k | £10.64k | £10.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 10 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 29 MAY 1997 AS AMENDED ON 01 JUN 2017 as amended on 01 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRACTICE AND ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY FOUNDED ON THE HOLY BIBLE, AS UNDERSTOOD BY THE DENOMINATION OF CHRISTIANS KNOWN AS JEHOVAH'S WITNESSES, INCLUDING THE PREACHING OF THE GOOD NEWS OF GOD'S KINGDOM BY JESUS CHRIST WITHIN THE CONGREGATION AREA AND THE HOLDING OF MEETINGS.
Maes buddion
RIVER COLE, COOKS LANE, COLLECTOR ROAD, NEWPOT ROAD, HEATHLAND AVENUE, HEATHWAY, PACKINGTON AVENUE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window