Hanes ariannol SPORTS PURSUITS

Rhif yr elusen: 1069280
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £4.66k £11.67k £10.99k £10.25k £12.76k
Cyfanswm gwariant £11.72k £10.32k £8.30k £6.00k £11.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £9.99k £9.99k N/A