Hanes ariannol SUFFOLK ADVANCED MOTORCYCLISTS

Rhif yr elusen: 1067800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.16k £10.78k £12.14k £14.44k £15.21k
Cyfanswm gwariant £6.68k £6.23k £15.40k £13.18k £9.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A