Hanes ariannol SCHOOL OF SUFI TEACHING

Rhif yr elusen: 1097818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.75k £56.94k £39.55k £73.77k £200.34k
Cyfanswm gwariant £24.79k £29.79k £26.12k £51.22k £135.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A