THE YADIRAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of medical and veterinary research The advancement of education in Iran through the support of individuals and institutions Advancement of education and poverty Promotion and preservation of the Persian Artistic and Cultural heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIREZA RASTEGAR | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|||||
Jan Matthews | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
SOUSSI RASTEGAR KERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.38k | £35.61k | £707.98k | £286.40k | £53.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.61k | £37.15k | £75.81k | £241.39k | £162.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £674.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £826 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £32.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £674.76k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £52.88k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £52.88k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £22.92k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 14TH NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO BENEFIT INSTITUTIONS ANYWHERE IN THE WORLD WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW AND/OR TO PROMOTE PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO ENGLISH LAW.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Boroumand & Associates Llp
Viglen House Business Centre
Alperton Lane
WEMBLEY
HA0 1HD
- Ffôn:
- 02089970007
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window