Hanes ariannol UNITED AID FOR AZERBAIJAN
Rhif yr elusen: 1068313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.23k | £378.55k | £149.14k | £100.46k | £131.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.10k | £344.23k | £97.76k | £150.22k | £147.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £33.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.36k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.