Ysgol Y Deri Parents and Teachers Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to bring together the Parents and Friends of Ysgol y Deri School, fundraising to help the many Disabled pupils of our School, provide opportunities, therapies, specialist equipment and support to fulfil their true potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
- THE ASHGROVE SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- YSGOL Y DERI PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER REES | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE CUMMINGS | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BRITTEN | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
Claire Gould | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.68k | £15.33k | £26.88k | £31.46k | £42.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.53k | £19.48k | £14.14k | £34.63k | £14.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 306 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/09/1998 AS AMENDED ON 05/02/2016 as amended on 05 May 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SULLY RD
PENARTH
CF64 2TP
- Ffôn:
- 02920352280
- E-bost:
- yydpfa@yyd.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window