THE MARCHES ENERGY AGENCY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Marches Energy Agency (MEA) specialises in the delivery of practical, effective and creative ways of promoting and enabling energy reduction and renewable energy solutions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,902,055
Roddion a chymynroddion | £51.21k | |
Weithgareddau elusennol | £2.85m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.54k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,550,317
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.55m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £242,695 o 14 gontract(au) llywodraeth a £913,847 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £351.74k |
Pobl

46 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dudley
- Swydd Amwythig
- Swydd Derby
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Nottingham
- Swydd Stafford
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 11 Awst 1998: Cofrestrwyd
- M.E.A. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Owen Green | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
ANGELA JOY CATTERMOLE | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Elliot Alan Jones | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Deaves | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.44k | £697.44k | £1.63m | £2.15m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.26k | £558.20k | £1.42m | £2.18m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £237.75k | £242.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £94.40k | £67.19k | £460.18k | £450.81k | £913.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £8.11k | £1.15k | £51.69k | £51.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £689.18k | £1.63m | £2.10m | £2.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £154 | £36 | £418 | £2.54k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £558.20k | £1.42m | £2.18m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.96k | £13.99k | £15.08k | £10.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £5.07k | £13.58k | £12.02k | £11.51k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £372.77k | £676.73k | £728.05k | £1.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £54.98k | £160.61k | £298.05k | £334.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 OCTOBER 1997
Gwrthrychau elusennol
1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN RELATION TO ENERGY CONSERVATION THE EFFICIENT USE OF ENERGY AND THE UTILISATION OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY; 2 THE PROMOTION, CONSERVATION ENHANCEMENT AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT AND THE ENCOURAGEMENT OF UNDERSTANDING AND AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE MARCHES AREA OF ENGLAND AND WALES; AND 3 THE RELIEF OF POVERTY AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH BY PROMOTING THE EFFICIENT USE OF ENERGY ( INCLUDING ENERGY FOR HEATING PURPOSES) AND UTILISATION OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY.
Maes buddion
IN PRACTISE MARCHES AREA OF ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marches Energy
The Pump House
Coton Hill
SHREWSBURY
SY1 2DP
- Ffôn:
- 01743277106
- E-bost:
- advice@mea.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window