COUNSELLING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Make available a Register of Counsellors who reside within the British Isles. Maintain an online register of counsellors who are able to offer free counselling to those whom might otherwise not have access to such services. Key groups are those in receipt of means-tested benefits.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 296645 ALZHEIMER'S SOCIETY
- 30 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- 11 Chwefror 2025: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- COUNSELLING - CARING FOR EMOTIONAL HEALTH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £991 | £789 | £641 | £571 | £506 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31k | £1.24k | £1.26k | £1.01k | £1.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 26 Ionawr 2025 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 03 Mawrth 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 26 Mawrth 2021 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 JANUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE POVERTY BY THE PROVISION OF COUNSELLING (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROVIDING TRAINING IN COUNSELLING (3) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE MENTALLY OR EMOTIONALLY SICK BY THE PROVISION OF A COUNSELLING SERVICE (4) TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS MAY BE CHARITABLY BENEFICIAL TO THE COMMUNITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window