Hanes ariannol GATLEY AND DISTRICT CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1068446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.00k £3.87k £4.92k £3.97k £7.48k
Cyfanswm gwariant £5.85k £4.50k £3.45k £5.05k £7.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A