TORBAY AND SOUTH DEVON MUSIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to advance musical education by promoting and sponsoring musical events - such as concerts - in the Teignbridge, Torbay and Devon education districts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dyfnaint
- Torbay
Llywodraethu
- 19 Mai 1998: Cofrestrwyd
- TORBAY AND SOUTH DEVON MUSIC CENTRE (Enw gwaith)
- FRIENDS OF DEVON YOUTH MUSIC (SOUTH) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Amey ACA | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Lisa Joyce Porch | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Julia Marie Tanton | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Fairey | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne James | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
MARTIN STEWART HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.68k | £28.32k | £41.93k | £34.70k | £38.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.11k | £26.84k | £37.67k | £49.99k | £44.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.60k | £22.64k | £32.50k | £20.00k | £19.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14/04/1998 AS AMENDED BY DEED DATED 22/05/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF MUSICAL EDUCATION BY THE PROMOTION AND SUPPORT OF MUSIC TRAINING AND MUSICAL EVENTS FOR YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF TWENTY-FIVE YEARS IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
DISTRICTS OF TEIGNBRIDGE TORBAY AND SOUTH HAMS IN THE COUNTY OF DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O TORQUAY BOYS GRAMMAR SCHOOL
SHIPHAY MANOR DRIVE
TORQUAY
TQ2 7EL
- Ffôn:
- 07862922739
- Gwefan:
-
tsdmc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window