Hanes ariannol AFRICAN SCHOOLS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1069884
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £15.78k £6.30k £2 £112 £2.59k
Cyfanswm gwariant £95.51k £18.79k £7.01k £9.00k £6.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A