Hanes ariannol SUTTON-IN-CRAVEN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1080359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.97k £32.28k £24.06k £24.61k £17.62k
Cyfanswm gwariant £18.11k £33.16k £15.76k £29.03k £14.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £18.28k £2.67k N/A N/A