STUDENTS SUPPORTING STREET KIDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We raise awareness among students at universities and schools of the unfulfilled potential of street children in various parts of the world. Money is raised and grants are made to various NGOs which provide education, healthcare and a safe haven for street children. We currently support NGOs in Bolivia, Cambodia, Colombia, Ecuador, Guatemala, India, South Africa, Vietnam and the Philippines.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 October 2021
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hammersmith And Fulham
- Richmond Upon Thames
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Rydychen
- Bolifia
- Cambodia
- Colombia
- De Affrica
- Ecwador
- Ethiopia
- Fiet-nam
- Guatemala
- India
- Philipinas
- Yr Aifft
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- SSSK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON RAYMOND COUCH OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Yaseen Rana | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Lucy Georgia Wilson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
ALYA SAYANI | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS OWEN | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
HENNA SHAH | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Frederick John George Light | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2017 | 15/10/2018 | 15/10/2019 | 15/10/2020 | 15/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68k | £23.13k | £12.38k | £6.48k | £7.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.44k | £16.66k | £16.66k | £15.28k | £11.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 260 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 260 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 626 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 626 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3 DECEMBER 1997 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 13 MAY 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF 'STREET CHILDREN' AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING, 1) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, 2) TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH AND 3) TO ADVANCE EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 BRADLEY GARDENS
LONDON
W13 8HE
- Ffôn:
- 02089977055
- E-bost:
- sssk@sssk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window