ymddiriedolwyr STUDENTS SUPPORTING STREET KIDS
Rhif yr elusen: 1070646
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORDON RAYMOND COUCH OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Yaseen Rana | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Lucy Georgia Wilson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
ALYA SAYANI | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS OWEN | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
HENNA SHAH | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Frederick John George Light | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.