Hanes ariannol MOOD SWINGS NETWORK
Rhif yr elusen: 1077513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.15k | £232.26k | £216.49k | £286.29k | £180.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.50k | £209.74k | £215.72k | £186.80k | £185.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.36k | £26.46k | £29.62k | £38.40k | £46.46k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.