ymddiriedolwyr MOOD SWINGS NETWORK
Rhif yr elusen: 1077513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Martin Buttriss Holt | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Philip Lynas | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Dianne Prudence Scanlon | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Chris Lyons | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
PHILIP JAMES MORRIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
MARTIN FARRAR | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.