Dogfen lywodraethu DRIFFIELD AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1068658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 29 AUGUST 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 SEPTEMBER 1997, 14 JULY 2003 AND 8 DECEMBER 2009 as amended on 15 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE SCIENCE AND PRACTISE OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND KINDRED TRADES, PROFESSIONS AND ACTIVITIES. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DRIFFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.