Hanes ariannol THE FRIARS, AYLESFORD
Rhif yr elusen: 1068518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.11m | £1.37m | £1.78m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.13m | £1.04m | £1.58m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £194.17k | £146.38k | £6.00k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £197.40k | £552.08k | £614.78k | £555.05k | £348.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.02m | £319.56k | £534.16k | £1.13m | £1.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £93.46k | £43.54k | £74.39k | £90.29k | £91.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £194.17k | £146.38k | £6.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.90k | £353.14k | £77.19k | £33.83k | £20.28k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £462.02k | £383.04k | £397.35k | £501.43k | £519.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £942.02k | £742.23k | £644.03k | £1.08m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.07k | £10.89k | £9.02k | £7.92k | £11.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.