CHIPS - Children's integrated playschemes

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
INTEGRATED PLAYSCHEMES FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR SIBLINGS LIVING IN EAST HERTFORDSHIRE AND THE BOROUGH OF BROXBOURNE ON SATURDAYS AND DURING SCHOOL HOLIDAYS. THE CHARITY ALSO RUNS SPECIALIST INTEREST GROUPS -COOKERY,COMPUTER AND CLIMBING ,AND A TEEN GROUP FOR THE OLDER CHILDREN .WE ALSO ORGANISE CHRISTMAS PARTIES AND A SUPPORT GROUP FOR PARENTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £156,638 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 11 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042779 THE WESTFIELD PRE-SCHOOL
- 13 Mai 1998: Cofrestrwyd
- CHIPS (Enw gwaith)
- CHILDREN'S INTEGRATED PLAYSCHEMES (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PETER NICKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexander James | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Teresa Mary Ivison | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
DR SUKANTA BANERJEE | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Patricia Elaine Campbell | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|
||||
MATT COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.92k | £304.17k | £309.99k | £309.96k | £349.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.09k | £237.32k | £285.28k | £327.32k | £371.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £142.75k | £159.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £164.78k | £156.20k | £156.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST APRIL 1998 as amended on 21 Oct 2020 as amended on 21 Oct 2022 as amended on 06 Jan 2025 as amended on 30 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, PARTICULARLY BY (!) OFFERING INTEGRATED PLAY AND SOCIAL OPPORTUNITIES TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR SIBLINGS (2) SUPPORTING THE FAMILIES AND CARERS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS THROUGH RESPITE, MUTUAL SUPPORT AND INFORMATION AND INCREASING DISABILITY AWARENESS IN THE AREA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C H I P S
2nd Floor
Four Rivers House
4C Fentiman Walk
Hertford
Hertford
- Ffôn:
- 01992804952
- E-bost:
- info@chipsplay.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window