Hanes ariannol FRIENDS FOR LEISURE

Rhif yr elusen: 1068991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £163.86k £176.51k £158.97k £136.05k £179.64k
Cyfanswm gwariant £171.76k £164.12k £166.95k £137.00k £167.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £38.23k £28.67k £54.10k £41.98k £35.86k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.33k £7.32k £128 N/A N/A