ymddiriedolwyr BURNHAM ON SEA U3A
Rhif yr elusen: 1068271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gail Norton | Cadeirydd | 16 March 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Banham | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Judith Hilary Betts | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Chris Owen | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Harriet Browne | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Brenda Dibley | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
Paul Gilbert Hambleton | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.