HALL FOR GWINEAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Theatre evenings. Hire of Hall for Children and Evening Parties. Hire of Hall for Play Group. Hire of Hall for social activities, i.e. sewing group and band practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- GWINEAR VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYRONE PAUL HOMES | Cadeirydd | 25 November 2011 |
|
|
||||
David Goundry | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
MARION HOCH | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
SARAH HOMES | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
CHARLES FRANCIS HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NEIL HARVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.33k | £5.32k | £5.94k | £6.81k | £6.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99k | £8.98k | £5.50k | £5.84k | £4.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 NOVEMBER 1999 AS AMENDED 15 NOVEMBER 2004 AND 20 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY FORMERLY KNOWN AS GWINEAR CHURCH HALL AND NOW KNOWN AS GWINEAR VILLAGE HALL (HEREINAFTER CALLED "THE CHARITY") SHALL BE MANAGED FOR THE PURPOSES OF THE VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF GWINEAR IN THE COUNTY OF CORNWALL (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF GWINEAR IN THE COUNTY OF CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
71 CHURCHTOWN
GWINEAR
HAYLE
TR27 5JL
- Ffôn:
- 01736850698
- E-bost:
- info@hallforgwinear.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window