Hanes ariannol ACS INTERNATIONAL SCHOOLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1069687
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.97k | £361.14k | £154.46k | £403.74k | £272.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.43k | £205.90k | £233.74k | £300.44k | £353.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.