Hanes ariannol THE COLLEGE OF OSTEOPATHS
Rhif yr elusen: 1072976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £969.73k | £974.47k | £1.02m | £998.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £971.85k | £878.38k | £969.81k | £1.14m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £30.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £930.18k | £933.85k | £0 | £995.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202 | £1.57k | £1.40k | £1.53k | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £37.99k | £9.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £971.85k | £878.38k | £969.81k | £1.13m | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £10.79k | £5.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.64k | £31.70k | £32.64k | £51.93k | £22.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.