Hanes ariannol CHEADLE HULME SCHOOL
Rhif yr elusen: 1077017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.18m | £16.52m | £16.60m | £18.24m | £19.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.21m | £15.38m | £15.41m | £17.39m | £18.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £132.00k | £189.00k | £236.00k | £211.00k | £246.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.12m | £1.01m | £908.00k | £1.15m | £1.28m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.91m | £15.30m | £15.46m | £16.86m | £17.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.00k | £14.00k | £3.00k | £21.00k | £155.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.11m | £15.28m | £15.31m | £17.27m | £18.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.00k | £99.00k | £102.00k | £118.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £13.00k | £13.00k | £14.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.