TRINITY YOUTH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Childcare; Youth Work and related Training. Help and support for young people who are Not in Education Employment or Training. Work with young people who are Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered. Work with young people who have special needs. Street Youth Work. Junior youth Work Baby sitting and other childcare related work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 21 Hydref 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMM LAWSON | Cadeirydd |
|
||||||
PAUL VURLAN | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Julia Masters | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
Luke Daley | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
TRACEY ANNE MCLEOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.39k | £238.50k | £248.01k | £149.10k | £225.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.87k | £256.02k | £238.11k | £172.29k | £235.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.30k | £14.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 MAY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 MAR 2012 as amended on 25 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Company is established are: b) To help and educated young people in the North East of England, through their leisure time activities, so as to develop their physical, mental and spiritual capacities that they may grow to full maturity as individuals and members of society and that their conditions of life may be improved. c) To provide the necessary facilities for the daily care, recreation and education of children during out of school hours and school holidays. d) To advance the education and training of the persons in the provision of such care, education and recreational facilities. e) To educate and support the parents of beneficiaries in order to improve the family environment of those children and young people.
Maes buddion
NORTH EAST OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRP ADVISORY TRADING LIMITED
BULMAN HOUSE
REGENT CENTRE
GOSFORTH
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 3LS
- Ffôn:
- 01916053737
- E-bost:
- SARAH.DORKIN@FRPADVISORY.COM
- Gwefan:
-
WWW.FRPADVISORY.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window