Hanes ariannol CARERS TRUST MID YORKSHIRE

Rhif yr elusen: 1069331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.89m £1.87m £2.16m £2.09m £2.09m
Cyfanswm gwariant £2.01m £1.77m £1.97m £2.10m £2.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.29m £1.49m £1.53m £1.82m £188.18k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £57.30k £23.96k £42.13k £64.76k
Incwm o roddion a chymynroddion £6.24k £4.57k £6.29k £49.56k £73.21k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £135 £1.40k £2.63k £6.68k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.84m £1.78m £2.11m £2.02m £1.99m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £22.20k £14.67k £15.25k £21.04k £22.41k
Incwm - Arall £23.23k £19.03k £3.14k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.01m £1.75m £1.97m £2.10m £2.27m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £19.45k £23.20k £24.67k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £25.46k £0 £0 £0