Hanes ariannol RADLETT REFORM SYNAGOGUE

Rhif yr elusen: 1071255
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £554.16k £577.39k £603.40k £606.23k £639.97k
Cyfanswm gwariant £555.85k £588.10k £561.23k £612.87k £663.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion £16.52k £16.46k £38.90k £11.81k £15.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £12.82k £36.64k £18.53k £25.55k £23.96k
Incwm - Weithgareddau elusennol £520.45k £519.23k £543.37k £567.22k £598.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.36k £5.05k £2.60k £1.64k £1.52k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £23.13k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £546.12k £561.12k £556.60k £607.21k £653.11k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £2.40k £2.40k £2.40k £2.76k £3.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £22.62k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0