THE HONINGHAM CHURCH BUILDING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance and upkeep of Church of St Andrew Honingham (two star listed building)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 06 Ebrill 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND GEORGE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID SYMONDS HOOKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £368 | £1.26k | £1.62k | £2.61k | £3.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 31ST DECEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE RESTORATION PRESERVATION REPAIR MAINTENANCE IMPROVEMENT BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION OF THE CHURCH OF SAINT ANDREW'S, HONINGHAM IN THE DIOCESE OF NORWICH AND THE COUNTY OF NORFOLK AND OF THE MONUMENTS FITTINGS FIXTURES STAINED GLASS FURNITURE ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCH AND OF THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH. (B) FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE SAID COUNTY OF NORFOLK AND THE SAID DIOCESE TO PRESERVE REPAIR MAINTAIN IMPROVE BEAUTIFY AND RECONSTRUCT THE CHURCH AS A BUILDING OF HISTORICAL IMPORTANCE OR ARCHITECTURAL VALUE IN THE EVENT OF THE CHURCH BEING DECLARED REDUNDANT BY A PASTORAL SCHEME MADE UNDER THE PASTORAL MEASURE 1983 (OR ANY STATUTORY MODIFICATION OR RE-ENACTMENT THEREOF) OR OTHERWISE CEASING TO BE USED REGULARLY FOR PUBLIC WORSHIP AND THE MONUMENTS FITTINGS FIXTURES STAINED GLASS FURNITURE ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCH AND THE CHURCHYARD BELONGING THERETO.
Maes buddion
DIOCESE OF NORWICH AND THE COUNTY OF NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH FARM HOUSE
HONINGHAM
NORWICH
NR9 5BT
- Ffôn:
- 01603880323
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window