Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE FRENCH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1069116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559.52k | £516.80k | £490.75k | £1.37m | £694.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £508.59k | £575.20k | £498.78k | £816.97k | £499.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480.21k | £468.05k | N/A | £1.37m | £694.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £9 | |
|
Incwm - Arall | £79.31k | £48.75k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £453.63k | £525.51k | N/A | £760.82k | £402.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.97k | £49.69k | N/A | £56.14k | £96.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.07k | £3.51k | N/A | £3.81k | £13.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £450.56k | £522.00k | N/A | £753.61k | £389.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.