LITTLE STARS CHRISTIAN PRESCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Little Stars Christian Preschool is based in the town centre of Leamington Spa, serving the local community by supporting young children and their carers, as they learn through play. At Little Stars children have room to "grow" - they are loved and cared for here. This can only be achieved through working in partnership with their parents/carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £96,317 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- LITTLE STARS CHRISTIAN PLAYGROUP (Enw gwaith)
- THE LITTLE STARS CHRISTIAN PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Michael Doncaster | Cadeirydd | 17 February 2021 |
|
|
||||
Karen Louise Barge | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Amanda Kilgour | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Sara Diane Rouse | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Komborerai Blessing Simango | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.26k | £93.54k | £83.12k | £116.85k | £118.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.14k | £98.98k | £88.96k | £108.01k | £133.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.05k | £76.04k | £62.91k | £91.97k | £96.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JAN 1998 AS AMENDED ON 23 APR 2010 AS AMENDED ON 22 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION (INCLUDING SPIRITUAL DEVELOPMENT) OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE IN A PRE-SCHOOL ASSOCIATED WITH LEAMINGTON SPA BAPTIST CHURCH (LSBC) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION FOR SUCH CHILDREN IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE AND TO PROVIDE FOR ANY CHILD WITHOUT DISCRIMINATION BY REASON OF THE CHILD'S RELIGIOUS PERSUASION, RACIAL ORIGIN, CULTURAL AND LINGUISTIC BACKGROUND, A SAFE AND SATISFYING PRE-SCHOOL IN A NURTURING LOVING CHRISTIAN COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Stars Christian Pre School
Chandos Street
LEAMINGTON SPA
CV32 4RN
- Ffôn:
- 01926 477597
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window