Hanes ariannol THE DERBY BOSNIA HERCEGOVINA COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1071955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.55k £121.40k £182.55k £181.43k £281.60k
Cyfanswm gwariant £114.95k £119.54k £192.03k £187.05k £243.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £48.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £24.80k £40.78k N/A