Hanes ariannol EAST ANGLIA'S CHILDREN'S HOSPICES
Rhif yr elusen: 1069284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.61m | £15.27m | £14.34m | £16.73m | £17.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.61m | £13.43m | £12.54m | £14.18m | £16.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £349.68k | £374.81k | £334.21k | £443.96k | £424.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.73m | £2.00m | £4.26m | £2.96m | £2.31m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.03m | £7.12m | £5.69m | £6.71m | £7.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.25m | £4.90m | £2.17m | £6.17m | £7.28m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £2.37m | £4.60m | £3.41m | £2.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.00k | £129.12k | £100.58k | £105.98k | £159.95k | |
|
Incwm - Arall | £110.57k | £753.62k | £1.78m | £340.31k | £149.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.17m | £1.69m | £1.10m | £2.10m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.50m | £7.41m | £7.28m | £8.01m | £8.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.11m | £6.02m | £5.26m | £6.17m | £7.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.25k | £17.46k | £16.29k | £17.50k | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.96k | £19.64k | £20.27k | £23.11k | £20.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.