ymddiriedolwyr NORTH TAUNTON PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1078827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JAMES TOOZE | Cadeirydd | 22 June 2011 |
|
|
||||
Jonathan Barter | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Jeanette Keech | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Verity Underhill | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Melanie Butt | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Gill Harrison | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Mark Wood | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.