Hanes ariannol EDUCATIONAL CHARITY OF DAVID REES

Rhif yr elusen: 1086318
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £1.72k £239 £147 £182 £0
Cyfanswm gwariant £99 £16 £50 £18 £50
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A