Hanes ariannol TIME2SHARE
Rhif yr elusen: 1068862
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.52k | £170.05k | £153.35k | £153.46k | £142.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.25k | £169.59k | £170.36k | £180.47k | £205.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £134.20k | £141.81k | £136.45k | £136.62k | £121.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £2.95k | £2.07k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.