Hanes ariannol THE EDWARD GOSTLING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1068617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.19m £4.06m £3.77m £3.79m £3.41m
Cyfanswm gwariant £8.77m £6.86m £9.77m £14.95m £15.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.19m £4.05m £3.77m £3.79m £3.41m
Incwm - Arall £0 £10.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.94m £4.78m £8.02m £13.92m £14.72m
Gwariant - Ar godi arian £1.83m £2.08m £1.76m £1.04m £573.05k
Gwariant - Llywodraethu £28.75k £26.40k £27.75k £30.93k £33.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £4.27m £3.75m £7.75m £13.46m £13.96m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £389.97k £429.81k £295.74k £151.24k £125.62k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0