Hanes ariannol VOLUNTEER CORNWALL
Rhif yr elusen: 1069957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.66m | £1.71m | £2.33m | £3.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £2.07m | £1.71m | £2.16m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £942.41k | £1.03m | N/A | N/A | £651.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £403.77k | £259.59k | £1.12m | £1.76m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £589 | £229 | £12.71k | £5.65k | £685 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.06m | £1.66m | £1.70m | £2.32m | £3.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £235 | £253 | £123 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.12k | £3.61k | £0 | £0 | £596 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £2.07m | £1.71m | £2.16m | £2.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.20k | £17.02k | £198.16k | £7.14k | £6.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.