ymddiriedolwyr VOLUNTEER CORNWALL
Rhif yr elusen: 1069957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rebecca Magill | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Hall | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Jonathan David Miles Price | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Natercia Hughes | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Dr MICHAEL LEYSHON | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR CATHERINE SYLVIA LEYSHON | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
JANET POPHAM | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
||||
Linda Emmett | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.