Hanes ariannol EIL UK

Rhif yr elusen: 1070440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £573.49k £249.78k £281.18k £380.94k £532.25k
Cyfanswm gwariant £556.91k £325.53k £361.14k £479.58k £602.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £43.73k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £574 N/A N/A N/A £30.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £545.12k N/A N/A N/A £474.23k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £27.42k N/A N/A N/A £27.73k
Incwm - Arall £372 N/A N/A N/A £90
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £19.80k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £556.91k N/A N/A N/A £602.45k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £50
Gwariant - Llywodraethu £3.54k N/A N/A N/A £1.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0