Hanes ariannol ALSTROM SYNDROME UK
Rhif yr elusen: 1071196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.28k | £257.10k | £375.02k | £300.02k | £370.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.28k | £300.67k | £232.27k | £303.19k | £364.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £133.50k | N/A | £165.60k | £165.60k | £171.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £155.05k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.