WALSALL SOCIETY FOR THE BLIND LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Walsall Society for the Blind mission is to provide information, support and friendship to all the visually impaired people within the Borough of Walsall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,623 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Walsall
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN HAROLD COOKE JP | Cadeirydd |
|
||||||
Timothy Clifft | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Amara Ismail-El-Banna | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Kevin Merchant | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD MEERE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.25k | £378.58k | £421.76k | £341.59k | £325.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £253.51k | £270.21k | £267.81k | £356.78k | £389.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.45k | £18.62k | £18.62k | £18.62k | £18.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUCH ASSISTANCE AND SERVICES AS ARE THOUGH FIT TO THOSE BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PERSONS REGISTERED AS SUCH OR CAPABLE OF REGISTRATION AS SUCH, AND RESIDING WITHIN THE METROPOLITAN BOROUGH OF WALSALL AND ITS IMMEDIATE ENVIRONS AND SUCH OTHER PERSONS, HAVING A SUBSTANTIAL VISUAL IMPAIRMENT AS THE CHARITY MAY DETERMINE FROM TIME TO TIME. FOR THE PURPOSES OF THIS MEMORANDUM THE WORDS "BLIND" AND "BLIND PERSONS" SHALL INCLUDE PERSONS WHO THOUGH NOT TOTALLY BLIND ARE SUBSTANTIALLY VISUALLY IMPAIRED AND WHO ARE THE INTENDED RECIPIENTS OF THE CHARITY'S OBJECTS
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF WALSALL AND ITS IMMEDIATE ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAWLEY HOUSE
11 HATHERTON ROAD
WALSALL
WEST MIDLANDS
WS1 1XS
- Ffôn:
- 01922627683
- E-bost:
- hawleyhouse@wsftb.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window